Akp milli eğitim bakanları
Mahmut Özer nereli?
Hayatı 1970 yılında Tokat'ta doğan Özer, 1988 yılında Tokat İmam Hatip Lisesini bitirdi. 1992 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.
Milli Eğitim bakanları kimlerdir?
Önceki Bakanlar
- ZİYA SELÇUK. 10.07.2018-05.08.2021.
- İSMET YILMAZ. 24.05.2016-10.07.2018.
- NABİ AVCI. 25.01.2013-23.05.2016.
- ÖMER DİNÇER. 07.07.2011-25.01.2013.
- NİMET ÇUBUKÇU. 03.05.2009-07.07.2011.
- HÜSEYİN ÇELİK. 17.03.2003-03.05.2009.
- ERKAN MUMCU. 19.11.2002-17.03.2003.
- NECDET TEKİN. 10.07.2002-19.11.2002.
Ilk Millî Eğitim Bakanımız kimdir?
Bakanlar
№ | Bakan | Görev Bitişi |
---|---|---|
TBMM Maarif Vekilleri (1920-1923) | ||
1 | Rıza Nur | 13 Aralık 1920 |
2 | Hamdullah Suphi Tanrıöver | 20 Kasım 1921 |
3 | Mehmet Vehbi Bolak | 5 Kasım 1922 |
2019 Millî Eğitim Bakanı kim?
Ziya Selçuk, 1 Mayıs 1961 tarihinde Ankara'nın Emirler köyünde doğdu.
Mahmut Özerin asıl mesleği nedir?
Mühendis Bilim İnsanıEğitmen Mahmut Özer/Meslekleri
Mahmut Özer nerede doğdu?
Tokat, TürkiyeMahmut Özer / Doğum yeri
Nadir Avcı Kimdir?
Nabi Avcı, (d. 8 Ekim 1953, Bilecik), Türk iletişim bilimci, bürokrat, bakan. Avcı, 2016 ile 2017 yılları arasında kültür ve turizm bakanlığı görevini sürdürdü. 2013-2016 yılları arasında Recep Tayyip Erdoğan ve Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan hükûmetlerde millî eğitim bakanı olarak yer aldı.